渡边美智雄(日语:渡辺 美智雄/わたなべ みちお Watanabe Michio[1],1923年7月28日—1995年9月15日)是日本政治人物。从1963年开始担任众议院议员历时30年以上。生于千叶县习志野市,成长于栃木县那须郡川西町(2005年后与黑羽町合并为大田原市)。他从1980年到1982年担任日本大藏大臣,1991年至1993年担任外务大臣。
|
---|
大藏卿 (太政官制下) | |
---|
大藏大臣 (大日本帝国宪法下) | |
---|
大藏大臣 (日本国宪法下) | |
---|
财务大臣 | |
---|
|
|
---|
农林大臣 (战前) | |
---|
农林大臣 (战后) | |
---|
农林水产大臣 (中央省厅再编前) | |
---|
农林水产大臣 (中央省厅再编后) | |
---|
|
|
---|
| 内阁总理大臣 | 中曾根康弘(1983年12月27日—1986年7月22日) |
---|
法务大臣 | 住荣作(1983年12月27日—1984年11月1日) → 嶋崎均(1984年11月1日—1985年12月28日) → 铃木省吾(1985年12月28日—1986年7月22日) |
---|
外务大臣 | 安倍晋太郎(1983年12月27日—1986年7月22日) |
---|
大藏大臣 | 竹下登(1983年12月27日—1986年7月22日) |
---|
文部大臣 | 森喜朗(1983年12月27日—1984年11月1日) → 松永光(1984年11月1日—1985年12月28日) → 海部俊树(1985年12月28日—1986年7月22日) |
---|
厚生大臣 | 渡部恒三(1983年12月27日—1984年11月1日) → 增冈博之(1984年11月1日—1985年12月28日) → 今井勇(1985年12月28日—1986年7月22日) |
---|
农林水产大臣 | 山村新治郎(1983年12月27日—1984年11月1日) → 佐藤守良(1984年11月1日—1985年12月28日) → 羽田孜(1985年12月28日—1986年7月22日) |
---|
通商产业大臣 | 小此木彦三郎(1983年12月27日—1984年11月1日) → 村田敬次郎(1984年11月1日—1985年12月28日) → 渡边美智雄(1985年12月28日—1986年7月22日) |
---|
运输大臣 | 细田吉藏(1983年12月27日—1984年11月1日) → 山下德夫(1984年11月1日—1985年12月28日) → 三冢博(1985年12月28日—1986年7月22日) |
---|
邮政大臣 | 奥田敬和(1983年12月27日—1984年11月1日) → 左藤惠(1984年11月1日—1985年12月28日) → 佐藤文生(1985年12月28日—1986年7月22日) |
---|
劳动大臣 | 坂本三十次(1983年12月27日—1984年11月1日) → 山口敏夫(1984年11月1日—1985年12月28日) → 林迶(1985年12月28日—1986年7月22日) |
---|
建设大臣 | 水野清(1983年12月27日—1984年11月1日) → 木部佳昭(1984年11月1日—1985年12月28日) → 江藤隆美(1985年12月28日—1986年7月22日) |
---|
自治大臣 | 田川诚一(1983年12月27日—1984年11月1日) → 古屋亨(1984年11月1日—1985年12月28日) → 小泽一郎(1985年12月28日—1986年7月22日) |
---|
内阁官房长官 | 藤波孝生(1983年12月27日—1985年12月28日) → 后藤田正晴(1985年12月28日—1986年7月22日) |
---|
国家公安委员会委员长 | 田川诚一(兼,1983年12月27日—1984年11月1日) → 古屋亨(兼,1984年11月1日—1985年12月28日) → 小泽一郎(兼,1985年12月28日—1986年7月22日) |
---|
行政管理厅长官 | 后藤田正晴(1983年12月27日—1984年7月1日) |
---|
总理府总务长官 | 中西一郎(1983年12月27日—1984年7月1日) |
---|
总务厅长官 | 后藤田正晴(1984年7月1日—1985年12月28日) → 江崎真澄(1985年12月28日—1986年7月22日) |
---|
北海道开发厅长官 | 稻村左近四郎(1983年12月27日—1984年11月1日) → 河本嘉久藏(1984年11月1日—1985年12月28日) → 古贺雷四郎(1985年12月28日—1986年7月22日) |
---|
防卫厅长官 | 栗原祐幸(1983年12月27日—1984年11月1日) → 加藤纮一(1984年11月1日—1986年7月22日) |
---|
经济企划厅长官 | 河本敏夫(1983年12月27日—1984年11月1日) → 金子一平(1984年11月1日—1985年12月28日) → 平泉涉(1985年12月28日—1986年7月22日) |
---|
科学技术厅长官 | 岩动道行(1983年12月27日—1984年11月1日) → 竹内黎一(1984年11月1日—1985年12月28日) → 河野洋平(1985年12月28日—1986年7月22日) |
---|
环境厅长官 | 上田稔(1983年12月27日—1984年11月1日) → 石本茂(1984年11月1日—1985年12月28日) → 森美秀(1985年12月28日—1986年7月22日) |
---|
冲绳开发厅长官 | 中西一郎(兼,1983年12月27日—1984年11月1日) → 河本敏夫(1984年11月1日—1985年8月14日) → 藤本孝雄(兼,1985年8月14日—1985年12月28日) → 古贺雷四郎(兼,1985年12月28日—1986年7月22日) |
---|
国土厅长官 | 稻村左近四郎(兼,1983年12月27日—1984年11月1日) → 河本嘉久藏(兼,1984年11月1日—1985年12月28日) → 山崎平八郎(1985年12月28日—1986年7月22日) |
---|
|
|
---|
|
改组内阁 (1991年11月5日—1993年8月9日)
| |
|
| 内阁总理大臣 | 宫泽喜一(1991年11月5日—1993年8月9日) |
---|
副总理 | 渡边美智雄(1991年11月5日—1993年4月7日) → 悬缺 → 后藤田正晴(1993年4月8日—1993年8月9日) |
---|
法务大臣 | 田原隆(1991年11月5日—1992年12月11日) → 后藤田正晴(1992年12月11日—1993年8月9日) |
---|
外务大臣 | 渡边美智雄(兼,1991年11月5日—1993年4月7日) → 武藤嘉文(1993年4月7日—1993年8月9日) |
---|
大藏大臣 | 羽田孜(1991年11月5日—1992年12月11日) → 林义郎(1992年12月11日—1993年8月9日) |
---|
文部大臣 | 鸠山邦夫(1991年11月5日—1992年12月11日) → 森山真弓(1992年12月11日—1993年8月9日) |
---|
厚生大臣 | 山下德夫(1991年11月5日—1992年12月11日) → 丹羽雄哉(1992年12月11日—1993年8月9日) |
---|
农林水产大臣 | 田名部匡省(1991年11月5日—1993年8月4日) → 宫泽喜一(兼,1993年8月4日—1993年8月9日) |
---|
通商产业大臣 | 渡部恒三(1991年11月5日—1992年12月11日) → 森喜朗(1992年12月11日—1993年8月9日) |
---|
运输大臣 | 奥田敬和(1991年11月5日—1992年12月11日) → 越智伊平(1992年12月11日—1993年8月9日) |
---|
邮政大臣 | 渡边秀央(1991年11月5日—1992年12月11日) → 小泉纯一郎(1992年12月11日—1993年7月20日) → 宫泽喜一(兼,1993年7月20日—1993年8月9日) |
---|
劳动大臣 | 近藤铁雄(1991年11月5日—1992年12月11日) → 村上正邦(1992年12月11日—1993年8月9日) |
---|
建设大臣 | 山崎拓(1991年11月5日—1992年12月11日) → 中村喜四郎(1992年12月11日—1993年8月9日) |
---|
自治大臣 | 盐川正十郎(1991年11月5日—1992年12月11日) → 村田敬次郎(1992年12月11日—1993年8月9日) |
---|
内阁官房长官 | 加藤纮一(1991年11月5日—1992年12月11日) → 河野洋平(1992年12月11日—1993年8月9日) |
---|
国家公安委员会委员长 | 盐川正十郎(兼,1991年11月5日—1992年12月11日) → 村田敬次郎(兼,1992年12月11日—1993年8月9日) |
---|
总务厅长官 | 岩崎纯三(1991年11月5日—1992年12月11日) → 鹿野道彦(1992年12月11日—1993年8月9日) |
---|
北海道开发厅长官 | 伊江朝雄(1991年11月5日—1992年12月11日) → 北修二(1992年12月11日—1993年8月9日) |
---|
防卫厅长官 | 宫下创平(1991年11月5日—1992年12月11日) → 中山利生(1992年12月11日—1993年8月9日) |
---|
经济企划厅长官 | 野田毅(1991年11月5日—1992年12月11日) → 船田元(1992年12月11日—1993年6月21日) → 高鸟修(1993年6月21日—1993年8月9日) |
---|
科学技术厅长官 | 谷川宽三(1991年11月5日—1992年12月11日) → 中岛卫(1992年12月11日—1993年6月21日) → 渡边省一(1993年6月21日—1993年8月9日) |
---|
环境厅长官 | 中村正三郎(1991年11月5日—1992年12月11日) → 林大干(1992年12月11日—1993年8月9日) |
---|
冲绳开发厅长官 | 伊江朝雄(兼,1991年11月5日—1992年12月11日) → 北修二(兼,1992年12月11日—1993年8月9日) |
---|
国土厅长官 | 东家嘉幸(1991年11月5日—1992年12月11日) → 井上孝(1992年12月11日—1993年8月9日) |
---|
|